Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 24 Lis 2017, 12:55



Odpowiedz  [ 2 posty(ów) ] 
 Proste, wedyjskie mnożenie dużych liczb 
Autor Wiadomość
Post Proste, wedyjskie mnożenie dużych liczb
Prosty, wedyjski sposób mnożenia dużych liczb ;)
<pre>
+------------------------------------------------+

67 X 83
+------------------------------------------------+
| \ / \ / |
| \ 7 / \ 8 / |
| \ / \ / |
| \ / \ / |
| \ / \ / |
| 6 x 5 6 x 3 |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| 4 8 x 2 1 |
| \ / \ / |
| \ / \ / |
| \ / \ / |
| \ / \ / |
| \ / \ / |
| x 1 8 x |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
| / \ / \ |
+------------------------------------------------+
suma kolumn (1)4 (1)5 (1)6 1
<b>Wynik: 55 61</b>

+-----------------------------------------------+
</pre>


26 Paź 2007, 13:38
Post 
Mnożenie dwucyfrowej liczby przez 99
(zasada Ekanynena Purvena)

13 X 99
---------
12 (o jeden mniej niż 13) | 99 - 12 = 87
Wynik: 1287
---------


43 X 99
---------
42 (o jeden mniej niż 43) | 99 - 42 = 57
Wynik: 4254


71 X 99
---------
70 (o jeden mniej niż 71) | 99 - 70 = 29
Wynik: 7029
---
Trzycyfrowa X 999

245 X 999
---------
244 (o jeden mniej niż 245) | 999 - 244 = 755
Wynik: 244755

Czterocyfrowa X 9999

4566 X 9999
---------
4565 (o jeden mniej niż 245) | 9999 - 4566 = 5433
Wynik: 45655433

;)


26 Paź 2007, 13:52
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Odpowiedz   [ 2 posty(ów) ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.